Hanes ariannol VETERANS OUTREACH SUPPORT

Rhif yr elusen: 1154429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £420.10k £361.43k £636.65k £808.27k £718.00k
Cyfanswm gwariant £334.60k £291.68k £584.55k £787.33k £813.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £142.60k £250 N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £110.91k £61.51k £166.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £525.57k £742.57k £540.27k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £177 £4.19k £10.97k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £69.97k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £584.55k £787.33k £813.61k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £1.47k £4.01k £12.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £12.00k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0