ymddiriedolwyr EASTLEIGH YOUTH & COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1154430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Everett | Cadeirydd | 05 February 2015 |
|
|||||
Chloe Mae Gillam | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Robert Michael Wayman | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Shirley Anderson | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Susan Jane Barratt | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|||||
Steve Phillips | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Phil Harding | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.