ymddiriedolwyr UNITED WAY
Rhif yr elusen: 1153509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY VON LEHMDEN | Cadeirydd | 07 July 2017 |
|
|
||||
Murray Orr | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Elizabeth Mary Ellen Buss | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|||||
Susan Mary Knowles | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
Nailesh Kantilal Rambhai | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Neil James Francis Maffey | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Lailany Sierra | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Ian Richard Yates | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Peter Badenhuizen | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.