Hanes ariannol NOTTINGHAM MUSIC SERVICE
Rhif yr elusen: 1153716
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £994.25k | £986.81k | £998.85k | £996.99k | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £909.42k | £966.99k | £884.03k | £1.01m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £630.24k | £662.20k | £712.88k | £621.19k | £603.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £19.63k | £7.31k | £26.78k | £28.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.32k | £0 | £3.40k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £989.80k | £965.86k | £991.54k | £345.63k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £7.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.44k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £897.28k | £963.54k | £884.03k | £1.01m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.15k | £3.44k | £0 | £4.08k | £16.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.05k | £2.03k | £1.85k | £1.95k | £14.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.