Hanes ariannol Sidmouth Hospice at Home

Rhif yr elusen: 1153338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £219.02k £596.74k £261.41k £1.14m £1.20m
Cyfanswm gwariant £507.96k £515.40k £642.44k £754.77k £869.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.26k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £845 N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £527.33k N/A £1.06m £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £5.55k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £4.26k £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £69.41k N/A £74.32k £82.46k
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £80.00k
Incwm - Cymynroddion N/A £478.89k N/A £850.67k £894.42k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £495.09k N/A £737.41k £853.37k
Gwariant - Ar godi arian N/A £20.30k N/A £17.36k £16.37k
Gwariant - Llywodraethu N/A £44.20k N/A £44.08k £52.42k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £20.30k N/A £17.36k £16.37k
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £73