Hanes ariannol BARNSLEY FOOD BANK PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1153906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.26k £144.51k £152.15k £70.00k £228.28k
Cyfanswm gwariant £55.15k £66.62k £78.43k £190.00k £199.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £33.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £40.00k £40.00k £37.00k £60.00k