SUFFOLK PRESERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to ensure that the distinctive character of Suffolk's built environment, coastline and landscape is protected. Where change is proposed the society will use its expertise and resources to play a proactive role in all the relevant processes so as to ensure that change is undertaken sympathetically and to the highest standards of design and sustainability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 12 Awst 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 249981 SUFFOLK PRESERVATION SOCIETY
- 29 Tachwedd 2013: CIO registration
- SPS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT TOWNSHEND | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|
||||
KARL DEBENHAM | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
SIR GUY RAYMOND CUTHBERT QUILTER | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Oliver Seymour | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Simon Sturgis | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE WARD | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
LOIS HUNT | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.81k | £196.81k | £110.58k | £102.00k | £51.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.00k | £118.00k | £119.05k | £153.00k | £123.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 193 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 193 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 559 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 559 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 924 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 924 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 29 Nov 2013 as amended on 18 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF SUFFOLK’S PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ENSURING ANY CHANGE IS UNDERTAKEN SYMPATHETICALLY AND TO THE HIGHEST LEVEL OF DESIGN AND SUSTAINABILITY POSSIBLE.
Maes buddion
SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUFFOLK PRESERVATION SOCIETY
LITTLE HALL
MARKET PLACE
LAVENHAM
SUDBURY
CO10 9QZ
- Ffôn:
- 01787247179
- E-bost:
- sps@suffolksociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window