Hanes ariannol CONWAY HALL ETHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1156033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £894.46k | £807.15k | £802.66k | £917.69k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £972.82k | £868.63k | £848.09k | £998.97k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.15k | £453.89k | £247.56k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.88k | £131.54k | £468.73k | £273.81k | £35.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £581.09k | £424.81k | £139.44k | £421.74k | £751.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £94.22k | £86.05k | £46.45k | £63.19k | £89.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £159.27k | £164.75k | £148.04k | £158.95k | £163.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.04k | £421.01k | £387.55k | £540.74k | £612.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £470.78k | £447.62k | £460.54k | £458.23k | £569.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.83k | £20.87k | £26.74k | £28.25k | £43.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.