THE PAROCHIAL COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HELEN WITH ST MARTIN, YORK

Rhif yr elusen: 1153456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of religion through the provision at both churches of regular services of worship and other activities as authorised by the Church of England. Church of England activities are available to all members of the public. The churches are kept open to facilitate private prayer on most days.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £68,305
Cyfanswm gwariant: £60,086

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Awst 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST HELEN WITH ST MARTIN PCC, YORK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Kingsley Garth Boulton Ymddiriedolwr 06 January 2024
THE SHELDON HUTCHINSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Wanda Elizabeth Manley GSM Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Trevor Richard Julian Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Nicole Dominique Marie Gladstone Ymddiriedolwr 26 June 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST OLAVE WITH ST GILES, YORK
Derbyniwyd: Ar amser
Patrick Jonathan Yeo Marshall Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Reverend Canon Elizabeth Claire Hassall Ymddiriedolwr 15 December 2020
THE YORK DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST OLAVE WITH ST GILES, YORK
Derbyniwyd: Ar amser
BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Ann Hardaker Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
Anthony John Hammersley Ymddiriedolwr 15 August 2013
FRIENDS OF THE YORK ARCHAEOLOGICAL TRUST FOR EXCAVATION AND RESEARCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE PARISH ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £53.04k £54.15k £26.11k £43.69k £68.31k
Cyfanswm gwariant £62.39k £52.34k £46.97k £38.59k £60.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £4.51k £643 £966 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 MAPLEHURST AVENUE
YORK
YO31 8JA
Ffôn:
01904636512
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael