ymddiriedolwyr EALING FOODBANK
Rhif yr elusen: 1156369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev WARREN MCNEIL | Cadeirydd | 23 November 2020 |
|
|
||||
Keryn Shepherd | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Grace Bernadette Nartey | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Rev JEREMY RICHARD GRANVILLE HYDE | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|||||
Karina Atwal | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|||||
Rev Julia Jagganath | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.