ymddiriedolwyr ALFORD CORN EXCHANGE COMMUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1154929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Ivan O'Farrell | Cadeirydd | 24 April 2015 |
|
|
||||
Denver Robert Husband | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Michael Vickers | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
June Elizabeth Husband | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Iaquaniello | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||
Elizabeth Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Neil Calvert | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
John Hynes | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
JANICE MCHAMILTON | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
HARRY DEWICK-EISELE | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
ANDREW PATRICK TAYLOR | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.