Hanes ariannol PURPLE SHOOTS BUSINESS LENDING LTD

Rhif yr elusen: 1155385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £574.00k £158.05k £696.62k £647.42k £702.55k
Cyfanswm gwariant £328.97k £325.25k £603.05k £643.10k £664.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £24.83k
Incwm o roddion a chymynroddion £534.37k N/A £624.66k £553.20k £586.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £5.69k £3.45k £2.97k
Incwm - Weithgareddau elusennol £31.24k N/A £66.28k £90.78k £112.73k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall £8.39k N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £285.08k N/A £548.49k £585.17k £594.48k
Gwariant - Ar godi arian £16.45k N/A £54.56k £57.92k £70.34k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £1.46k £1.54k £1.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £89.87k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £27.44k N/A £0 £0 £0