Hanes ariannol KIELDER OBSERVATORY ASTRONOMICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1153570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £597.21k £546.43k £735.75k £903.74k £799.48k
Cyfanswm gwariant £613.47k £584.34k £713.49k £817.42k £818.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £76.82k £42.58k £46.19k £45.36k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £77.79k £89.96k £27.26k £2.87k £3.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £272.77k £291.19k £199.20k £290.90k £109.32k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £315.56k £254.98k £513.73k £611.14k £681.21k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £583 £258 £56 £1.69k £3.39k
Incwm - Arall £8.30k £0 £22.78k £0 £5.56k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £609.35k £566.04k £694.25k £795.48k £791.74k
Gwariant - Ar godi arian £4.12k £18.30k £19.24k £21.94k £26.54k
Gwariant - Llywodraethu £8.34k £7.36k £6.31k £6.66k £8.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0