Hanes ariannol WEMBLEY EDUCATIONAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1153762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £4.22m | £2.80m | £3.15m | £3.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72m | £2.88m | £2.85m | £6.00m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £2.09m | £340.00k | £447.00k | £448.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £2.04m | £2.37m | £2.70m | £2.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107.00k | £97.00k | £84.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.76m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.72m | £2.88m | £2.85m | £6.00m | £3.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £362.00k | £380.00k | £397.00k | £388.00k | £329.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £40.00k | £96.00k | £0 | £0 | £107.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.