Hanes ariannol LIA RELIEF TRUST

Rhif yr elusen: 1156537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.31m £2.11m £1.82m £2.91m £3.94m
Cyfanswm gwariant £1.48m £1.90m £897.77k £2.76m £2.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.31m £2.11m £1.82m £2.91m £3.94m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £5.00k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.44m £1.87m £842.06k £2.71m £2.45m
Gwariant - Ar godi arian £39.86k £29.66k £55.70k £50.05k £114.17k
Gwariant - Llywodraethu £3.60k £4.56k £26.28k £169.81k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.32m £1.78m £722.81k £2.54m £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £304 £0 £1.46k £2.99k