Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, GROVE PARK, CHISWICK W4
Rhif yr elusen: 1154708

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CAROLINE ELIZABETH HALMSHAW | Cadeirydd | 03 September 2023 |
|
|
||||
Dr BEA VICKERS | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Theakston | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Marian Christine Armitage | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
SARA MARGARET HODSON | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Mary Wellburn | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Anusha Rajiyah | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Robert John van Exter | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
TIM MAKOWER MA,DIPARCH | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Claire Lydia Carter | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
SHELAGH ALLSOP | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
CECILIA THWAITES | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
Carolyn Elizabeth Ashford-Russell | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
SIMON CHARLES VILLIERS SURTEES | Ymddiriedolwr | 17 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.