Hanes ariannol GLOW CHURCH UK

Rhif yr elusen: 1154239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £893.47k £753.24k £887.95k £1.02m £997.95k
Cyfanswm gwariant £828.40k £770.76k £829.06k £1.04m £977.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £142.60k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £339.17k £221.80k £281.47k £321.62k £313.68k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £411.70k £374.66k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £142.60k £156.78k £606.47k £570.47k £613.72k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £16 £382
Incwm - Arall £0 £0 £0 £123.68k £70.17k
Incwm - Cymynroddion £0 £2.52k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £467.86k £470.11k £724.32k £762.96k £757.79k
Gwariant - Ar godi arian £190.32k £300.64k £55.47k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.81k £0 £6.12k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £170.22k £0 £49.27k £280.36k £220.17k