ymddiriedolwyr STREETLIGHT PROJECT
Rhif yr elusen: 1156179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Curry | Cadeirydd | 04 April 2020 |
|
|
||||
Paula Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Debbie Tudor-Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Shaun Steger-Lewis | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Sarah Hobson | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
PETER WILGRESS | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
SUE WILGRESS | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.