Hanes ariannol RECOVERY CYMRU COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1154530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £344.48k | £327.33k | £354.72k | £457.56k | £499.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £272.79k | £286.97k | £343.97k | £434.60k | £493.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £167.72k | £175.42k | £186.37k | £287.45k | £345.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.70k | £41.90k | £38.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.