Hanes ariannol SANDHURST TRUST
Rhif yr elusen: 1154476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £731.23k | £940.79k | £393.40k | £578.53k | £984.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £780.90k | £951.73k | £346.94k | £503.99k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £154.27k | £160.95k | N/A | £179.70k | £266.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £576.95k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £779.84k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £15 | £682 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £398.81k | £716.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.43k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £951.73k | N/A | £307.07k | £770.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £266.46k | £0 | N/A | £196.92k | £326.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.