Hanes ariannol THE BURBERRY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1154468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.28m £2.55m £1.80m £1.32m £1.53m
Cyfanswm gwariant £2.97m £3.64m £3.03m £1.28m £2.88m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.23m £2.53m £1.80m £1.32m £1.53m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £46.97k £17.40k £59 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.97m £3.62m £3.02m £1.27m £2.88m
Gwariant - Ar godi arian £0 £21.08k £13.09k £4.70k £0
Gwariant - Llywodraethu £13.64k £0 £0 £0 £7.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.95m £3.62m £3.02m £1.27m £2.87m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0