Ymddiriedolwyr THE STONDON SINGERS

Rhif yr elusen: 1154435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicholas Kenneth Alston Cadeirydd 29 April 2025
OPEN ROAD VISIONS
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Frederick Ellis Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Katharine Emma Adams Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Michelle Mary Arthur Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod
Annabel Susan Malton Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod
Hilary Punnett Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Julia Merle Dimon Ymddiriedolwr 06 September 2022
Dim ar gofnod
Phil Holmes Ymddiriedolwr 09 September 2014
Dim ar gofnod
MARJOLEIN HILLMAN Ymddiriedolwr 23 October 2013
Dim ar gofnod