Hanes ariannol THE MERIDIAN CENTRE

Rhif yr elusen: 1155297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £498.21k £551.83k £589.90k £506.21k £552.23k
Cyfanswm gwariant £465.49k £444.40k £584.78k £599.39k £593.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £76.89k £44.12k £153.07k £134.15k £200.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.32k £21.75k £8.61k £16.91k £67.46k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £485.40k £415.67k £496.23k £534.92k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £261 £20 £0 £2.44k
Incwm - Arall N/A £295 £12.53k £9.98k £14.87k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £444.40k £584.78k £599.39k £593.56k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.46k £4.33k £1.52k £6.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0