Hanes ariannol THE GODOLPHIN CHARITABLE TRUSTS

Rhif yr elusen: 1156706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.08k £12.44k £14.07k £5.99k £18.20k
Cyfanswm gwariant £22.61k £10.43k £5.13k £7.38k £5.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A