Hanes ariannol STERLING DENTAL FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1157644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.13k £1.64k £395 £3.11k £0
Cyfanswm gwariant £17.11k £682 £254 £3.20k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A