ymddiriedolwyr CHICHESTER DISTRICT FOODBANK
Rhif yr elusen: 1155197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Collins | Cadeirydd | 02 September 2019 |
|
|
||||
Stephanie Chadwick | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Eric John Thompson | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Richard Meredith | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|||||
DAVID GROVE | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Julian Roberts | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.