Hanes ariannol FRIENDS 2 FRIENDS

Rhif yr elusen: 1158124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.85k £23.45k £31.57k £72.79k £74.34k
Cyfanswm gwariant £22.39k £20.66k £31.71k £48.73k £62.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.25k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 £8.76k £14.99k £6.70k £2.25k