Hanes ariannol 25TH BIRMINGHAM 1ST BEECHES SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 504337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.20k £29.40k £15.09k £4.66k £3.35k
Cyfanswm gwariant £21.15k £10.12k £7.11k £5.16k £8.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.04k £10.67k N/A N/A