ymddiriedolwyr EAST ANGLIAN SAILING TRUST
Rhif yr elusen: 1159243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Jenner | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Thomas Clayton | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
John Douglas Horton Maxwell | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Peter Roy Hudson | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Jonathan Dyke | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Robert Charles Parker | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
ALLISTAIR RENTON | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|||||
Geoffrey Dreher | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.