Hanes ariannol DIAL WEST CHESHIRE

Rhif yr elusen: 1156120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £709.86k £598.61k £570.17k £666.47k £604.61k
Cyfanswm gwariant £607.87k £543.09k £597.98k £683.22k £602.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £219.33k £255.71k £255.51k £132.00k £132.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.50k £24.67k £15.31k £140.72k £212.73k
Incwm o roddion a chymynroddion £549.32k £551.43k £481.89k £14.21k £12.27k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.94k £3.43k £3.63k £6.24k £6.42k
Incwm - Weithgareddau elusennol £153.68k £40.28k £82.27k £645.35k £585.07k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £675 £650 £370 £674 £857
Incwm - Arall £1.25k £2.82k £2.02k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £606.83k £542.22k £595.03k £681.58k £600.75k
Gwariant - Ar godi arian £1.04k £875 £2.95k £1.64k £1.77k
Gwariant - Llywodraethu £0 £35.68k £20.16k £51.77k £53.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0