Ymddiriedolwyr DIAL WEST CHESHIRE

Rhif yr elusen: 1156120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER JAMES PATRICK DEVINE Cadeirydd 09 January 2014
Dim ar gofnod
Yvette Isabella Thorman Ymddiriedolwr 07 May 2025
Dim ar gofnod
Jacqueline Davis Ymddiriedolwr 28 June 2022
Dim ar gofnod
Susan Povah Ymddiriedolwr 12 October 2021
Dim ar gofnod
Paul Donald Cooper Ymddiriedolwr 10 March 2021
Dim ar gofnod
PATRICIA BELL Ymddiriedolwr 09 January 2014
Dim ar gofnod