ymddiriedolwyr WASHINGTON COMMUNITY FOOD PROJECT
Rhif yr elusen: 1156409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey Allen | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Nikki Dalgleish | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Nicola Murray | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Welch | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Valerie Margaret Jordan | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Gail Watson | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Nicola Jobson | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Catherine Spellman | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Judith Petherick | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|||||
Michelle Natton | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.