Hanes ariannol CLARETS IN THE COMMUNITY LIMITED

Rhif yr elusen: 1155856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.97m £2.58m £3.34m £3.22m £3.82m
Cyfanswm gwariant £3.42m £2.52m £3.24m £3.27m £3.61m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £269.90k £477.17k £569.55k £653.77k £680.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £87.13k £330.47k £106.62k £114.93k £134.32k
Incwm o roddion a chymynroddion £810.59k £249.32k £615.90k £708.00k £909.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £332.14k £85.54k £811.72k £492.93k £343.84k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.63m £1.86m £1.82m £1.96m £2.55m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £312 £61 £5 £637 £2.11k
Incwm - Arall £194.67k £385.19k £89.54k £63.79k £10.38k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.36m £7.55k £2.02m £2.10m £3.30m
Gwariant - Ar godi arian £54.21k £20.59k £1.22m £1.17m £312.74k
Gwariant - Llywodraethu £6.50k £7.55k £7.25k £9.85k £18.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.51k £2.49m £0 £0 £0