ymddiriedolwyr MOSAIC - SUPPORTING BEREAVED CHILDREN
Rhif yr elusen: 1158138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Parnell | Cadeirydd | 16 August 2019 |
|
|
||||
Jane Hinnrichs | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Rowan Seymour | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Neil Cradock | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Cheryl Bellingham | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Rick Hewland | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Rollo Clifford | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.