Hanes ariannol PURE INSIGHT 1628
Rhif yr elusen: 1155389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £357.47k | £603.89k | £650.60k | £559.93k | £825.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250.03k | £381.19k | £565.86k | £587.95k | £735.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £99.46k | £140.00k | £139 | £215.59k | £345.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £140.00k | N/A | N/A | £460.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £10.61k | £8.31k | £15.21k | £13.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £924 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £591.70k | £641.65k | £543.99k | £812.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £643 | £508 | £548 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £660 | £0 | £215 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £381.19k | £565.86k | £587.95k | £735.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £4.14k | £4.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.