ymddiriedolwyr PURE INSIGHT 1628
Rhif yr elusen: 1155389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Nigel Allman | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|||||
Sam Ankers | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
David Zucker | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Laura Rogers | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Jennifer Bagchi | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Stephanie Watkin | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.