ymddiriedolwyr Embrace (Bedford and District)
Rhif yr elusen: 1156447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Lockyer | Cadeirydd | 14 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Mortimer | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Catherine Weir | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Noble | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rajan Kanda | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Claire Broughton-Welsh | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
SUZANNAH LEE | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
EILEEN SWAISLAND | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
LEE MOSTARI | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
ROBERT GLENN BUNTING | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.