Hanes ariannol EXPERT IMPACT

Rhif yr elusen: 1157065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £250.00k £276.51k £76.25k £86.52k £8.57k
Cyfanswm gwariant £224.48k £202.59k £164.28k £140.60k £48.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £15.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A