Hanes ariannol WAKEFIELD AND DISTRICT DOWN'S SYNDROME SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1155866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/02/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2021 | 17/02/2022 | 17/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.13k | £18.10k | £7.71k | £5.37k | £4.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.48k | £14.08k | £4.12k | £4.79k | £11.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.