Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, FULHAM

Rhif yr elusen: 1156028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (143 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £315.70k £338.96k £352.09k £331.53k £434.91k
Cyfanswm gwariant £298.32k £315.37k £323.71k £322.29k £443.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.89k N/A N/A N/A