FAVELL DAY SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides day care facilities for recreation and other leisure activities for persons over the age of 18 who have need of these because of their physical disability. The objectives of the care service seek to provide both an enjoyable care environment for its members and provide a break for carers and family members
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2015: CIO registration
- FAVELL HOUSE DAY SERVICES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Flynn | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||
Nicholas Phillip Tack | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Christine Rivett | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||||
Michaela Twigg | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||
Jenny Wright | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||
Jean Howell | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||||
GILES HAYDEN WEST | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||||
William Keith BROOKS | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.81k | £63.70k | £84.08k | £86.29k | £102.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.14k | £66.64k | £102.52k | £100.48k | £98.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | £11.29k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Ebrill 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 14 Ebrill 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 11 Ebrill 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 11 Ebrill 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 19 Mehefin 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 19 Mehefin 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 04 JUN 2015 AMENDED ON 14 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PERSONS OVER THE AGE OF 18 WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF A PHYSICAL DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2a Stanfield Road
Northampton
NN5 6EZ
- Ffôn:
- 01604585226
- E-bost:
- trustee@favellds.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window