Hanes ariannol SOULBY MEMORIAL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 504517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.80k £13.89k £19.01k £8.24k £10.60k
Cyfanswm gwariant £7.98k £4.33k £4.72k £10.14k £7.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £16.34k N/A N/A