Hanes ariannol FRIENDS OF THE FERNS

Rhif yr elusen: 1157612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 26/06/2020 26/06/2021 26/06/2022 26/06/2023 26/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.93k £2.81k £1.96k £10.47k £1.06k
Cyfanswm gwariant £4.57k £4.82k £4.55k £4.21k £4.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A