Hanes ariannol WELSH CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS / CANOLFAN MATERION RHYNGWLADOL CYMRU
Rhif yr elusen: 1156822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £803.80k | £931.18k | £946.55k | £993.59k | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £816.19k | £929.52k | £874.60k | £974.94k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £392.56k | £426.50k | £523.77k | £538.77k | £592.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.16k | £4.38k | £7.53k | £5.95k | £3.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £224.85k | £61.94k | £26.41k | £120.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £555.98k | £855.68k | £818.90k | £855.86k | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.80k | £9.18k | £7.95k | £11.79k | £12.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £85.76k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.91k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.58k | £926.07k | £870.56k | £971.63k | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.49k | £3.46k | £4.04k | £3.31k | £3.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.29k | £7.28k | £20.63k | £9.78k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.49k | £3.46k | £4.04k | £3.31k | £3.06k | |
|
Gwariant - Arall | £154.12k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.