Hanes ariannol BIODYNAMIC AGRICULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1158301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £384.64k | £500.72k | £439.61k | £441.01k | £434.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £312.95k | £394.17k | £441.78k | £494.18k | £466.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.57k | £24.57k | £24.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £225.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £264.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £10.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £154.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £394.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £9.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.