Hanes ariannol MELTON MENCAP

Rhif yr elusen: 1157180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £546.00k £456.66k £498.83k £574.65k £599.56k
Cyfanswm gwariant £519.33k £473.04k £539.07k £580.06k £591.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £200.00k £137.90k £189.87k £202.55k £267.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £165.84k £19.70k £33.15k £12.36k
Incwm o roddion a chymynroddion £12.44k N/A N/A £26.93k £6.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £532.22k N/A N/A £546.76k £591.83k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.34k N/A N/A £206 £385
Incwm - Arall £0 N/A N/A £763 £763
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £1.84k £647
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £517.63k N/A N/A £580.06k £591.04k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.71k N/A N/A £11.37k £13.05k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £1.71k N/A N/A £0 £0