Hanes ariannol SMART CHOICES

Rhif yr elusen: 1156974
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 243 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £493.90k £192.29k £96.60k £503 £0
Cyfanswm gwariant £460.92k £207.30k £94.89k £555 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £103.81k N/A N/A N/A