ymddiriedolwyr DEVON EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1157674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR R PEART | Cadeirydd | 06 July 2017 |
|
|||||||
Deborah Lynch | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||||
MATTHEW WHARF | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||||
MR K TURNER | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||||
MRS S RANDELL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 05 November 2016 |
|
|
||||||
PAMELA FREEMAN | Ymddiriedolwr | 04 November 2010 |
|
|
||||||
JUDITH COOK | Ymddiriedolwr | 07 March 1995 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.