LONDON SEARCH & RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is based in London and operates both locally and nationally while assisting the police and other search and rescue teams in the search for vulnerable missing people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1192257 LONDON SEARCH & RESCUE
- 14 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
- 11 Mawrth 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SELSAR (Enw blaenorol)
- SOUTH EAST LONDON SEARCH AND RESCUE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2018 | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.66k | £32.36k | £60.48k | £52.25k | £128.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.42k | £16.35k | £47.36k | £42.71k | £58.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 17 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 17 Awst 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 13 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2019 | 13 Awst 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/08/2012 AS AMENDED ON 05/05/2014 AS AMENDED ON 29/06/2014 AS AMENDED ON 05 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROTECT AND PRESERVE GOOD HEATH AND LIFE BY THE PROVISION OF QUALIFIED VOLUNTEERS AND QUALIFIED VOLUNTEER SEARCH DOGS("VOLUNTEERS ") TO ASSIST ORGANISATIONS INVOLVED IN THE SEARCH AND RESCUE OF VULNERABLE, MISSING PERSONS. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO LOWLAND SEARCH AND RESCUE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window