ymddiriedolwyr THE INCORPORATED LEEDS CHURCH EXTENSION SOCIETY
Rhif yr elusen: 504682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Maybury | Cadeirydd | 15 February 2023 |
|
|||||||||
Jennifer Read | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||||||
The Venerable Paul Nicholas Ayers | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||||||
Richard John Butterfield | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||||||
David Yardley Dredge | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|||||||||
Anne Smith | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|||||||||
BRIAN KINSEY | Ymddiriedolwr | 12 August 2011 |
|
|||||||||
FRANKLYN NIGEL WILLETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.